Reports for Pietro Fabrizio
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Pietro Fabrizio
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006118531, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Swiss Medical Network GesundheitsZentrum AG, in Reinach (AG), CHE-156.871.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2023, Publ. 1005851204).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loretan, Raymond, von Leukerbad, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Greuter, Christian, von Zürich, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hubert, Antoine, von Orsières, in Lens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fabrizio, Pietro, von Prez, in Marsens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zumbrunnen, Fabrice, von Aeschi bei Spiez, in La Chaux-de-Fonds, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005908646, Commercial Registry Office Berne, (36)
Medizinisches Zentrum VIVA AG, in Ostermundigen, CHE-345.039.477, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2023, Publ. 1005845483).
Statutenänderung:
01.12.2023.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 1'700'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 1'700'000.00].
Aktien neu:
200'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'700'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 01.12.2023 werden 1'700'000 Namenaktien zu CHF 1.00 zur teilweisen Beseitigung einer Unterbilanz vernichtet. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 01.12.2023 200'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cauzza, Dino, von Linescio, in Cugnasco (Cugnasco-Gerra), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fabrizio, Pietro, von Prez, in Marsens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loretan, Raymond, von Leukerbad, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005781635, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Physiotherapie Solothurn AG, in Solothurn, CHE-107.601.129, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2016, Publ. 3001507).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cauzza, Dino, von Linescio, in Cugnasco-Gerra, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fabrizio, Pietro, von Prez, in Marsens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaafsma, Ids Arjen, niederländischer Staatsangehöriger, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schaafsma-Aeberhard, Kathrin, von Urtenen-Schönbühl, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].