Reports for Max Eugster
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Max Eugster
Holdings
Newest SOGC notifications: Max Eugster
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005308474, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
regiobus-ag-3204705441" target="_blank">Regiobus AG, in Gossau (SG), CHE-105.808.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2021, Publ. 1005138629).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Florian, von Brugg, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
PricewaterhouseCoopers AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eugster, Max, von Herisau, in Schachen b. Herisau (Herisau), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Confides AG (CHE-161.312.334), in Gossau SG, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005275723, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Stiftung "Dorfbild Herisau", in Herisau, CHE-113.069.378, Stiftung (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2019, Publ. 1004793838).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Altherr, Fredi, von Speicher, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Geser, Kurt, von Gaiserwald, in Herisau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marke, Robin Waldbuhm, von Frauenfeld, in Herisau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rechsteiner, Nadja, von Saanen, in Herisau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beck, Hans-Ruedi, von Aadorf, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eugster, Max, von Herisau, in Herisau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4342107, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Wohnheim Kreuzstrasse, in Herisau, CHE-107.368.559, Kreckel 1, 9100 Herisau, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
14.11.1982. 07.06.2012.
Zweck:
Der Verein bezweckt, Mitmenschen, die des Schutzes, der Führung oder der unterstützenden Begleitung bedürfen, ein Zuhause zu geben und ihnen zu helfen, wenn möglich wieder zu einer selbständigen Existenz zu finden.
Der umschriebene Zweck wird zu erreichen versucht durch:
- individuelle pädagogische und therapeutische Betreuung und Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnheims in den Belangen Alltag, Arbeit und Beziehungen;
- Unterstützung bei der beruflichen Wiedereingliederung u.a. durch Zusammenarbeit mit Rehabilitationseinrichtungen und geschützten Werkstätten, Hilfe bei der Stellensuche oder Vermittlung geeigneter Tätigkeiten;
- Vorbereitung auf ein möglichst selbständiges Leben im Spannungsfeld zwischen individuellen Bedürfnissen und Anforderungen von Gemeinschaft und Gesellschaft.
Mittel:
Kostgelder der Pensionäre, Kantonsbeiträge, Zinsen, Mitgliederbeiträge, Gönnerbeiträge, Unterstützungen von Behörden und Amststellen, Erträge aus Sammlungen, Vermächtnisse und Schenkungen.
Eingetragene Personen:
Steiner, Yvonne, von Wolfhalden, in Schwellbrunn, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cadonau, Patricia, von Breil/Brigels, in Speicher, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cavelti, Fidel, von Sagogn, in Herisau, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Züst, Alfred, von Wolfhalden, in Herisau, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elmer, Gertrud, genannt Trudi, von Wolfhalden, in Herisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eugster, Max, von Herisau, in Herisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sturzenegger, Hans Ulrich, von Wolfhalden, in Herisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Taisch Dudli, Silvia, von Scuol, in Herisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
die TreuhandExperten ag Herisau (CHE-107.074.454), in Herisau, Revisionsstelle.