Reports for Armin Herbert Etter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Armin Herbert Etter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR03-1006065314, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
ESC Bauengineering GmbH, in Sulgen, CHE-112.858.504, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2013, S.0, Publ. 7154100). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Hacom AG, in Sulgen (CHE-101.748.337), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hacom AG (CHE-101.748.337), in Donzhausen (Sulgen), Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Etter, Armin, von Sulgen, in Donzhausen (Sulgen), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: HR02-1006065294, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Hacom AG, in Sulgen, CHE-101.748.337, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 14.12.2012, S.0, Publ. 6975128).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der ESC Bauengineering GmbH, in Sulgen (CHE-112.858.504), gemäss Fusionsvertrag vom 30.04.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 144'918.10 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 31'978.51 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. [Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Etter, Armin, von Sulgen, in Donzhausen (Sulgen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Etter, Dora, von Sulgen, in Donzhausen (Sulgen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004845868, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Terrarent Consult GmbH, in Sulgen, CHE-112.929.104, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2020, Publ. 1004824201).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HEBA Bodensee AG, in Mammern (CH-440.3.019.077-0), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Etter, Armin Herbert, von Sulgen, in Donzhausen (Sulgen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Etter, Armin, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].