Reports for Sibylle Erni
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Sibylle Erni
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2664111, Commercial Registry Office Zug, (170)
Jego AG, in Hünenberg, CHE-106.306.372, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 13.04.2015, Publ. 2092727).
Statutenänderung:
26.01.2016. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jeggli, Fridolin, von Lengnau AG, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Erni, Sibylle, von Egolzwil, in Meggen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jeggli, Ivo, von Lengnau AG, in Egolzwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hotz, Andreas, von Baar, in Baar, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bonani-Jeggli, Jeannette, von Zug, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heusser, Peter, von Horgen, in Mettauertal, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mettau, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien];
Bernet, Urs, von Luzern, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien];
Jud, Hanspeter, von Schänis, in Hünenberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien];
Inderbitzin, Leo, von Riemenstalden, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lechmann, Adrian, von Sumvitg, in Hünenberg, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Cornuz, Gilbert, von Zürich, in Rifferswil, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 6876408, Commercial Registry Office Zug, (170)
Jego AG, in Hünenberg, CH-170.3.013.743-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 09.11.2009, S. 23, Publ. 5333060).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jeggli, Ivo, von Lengnau AG, in Egolzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bonani, Mauro, von Zug, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Erni, Sibylle, von Egolzwil, in Meggen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Jutta, von Hochdorf, in Urswil, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jud, Hanspeter, von Schänis, in Hünenberg, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bellmann, Michaela, von Au SG, in Emmen, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gasser, Martin, von Lungern, in Lungern, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Glaus, Paul, von Benken SG, in Altdorf UR, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Iten, Marcel, von Unterägeri, in Root, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schweizer, Walter, von Ringgenberg BE, in Risch, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 5644840, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Schmid Immobilien AG Buchrain, in Buchrain, CH-100.3.009.895-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2008, S. 11, Publ. 4355704).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger, Franz, von Melchnau, in Schenkon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Erni, Sibylle, von Egolzwil, in Rothenburg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gugelmann, Stephan, von Staffelbach, in Oftringen, mit Kollektivprokura zu zweien.