Reports for Jeffrey Melvin Erkelens
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jeffrey Melvin Erkelens
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 7078988, Commercial Registry Office Zug, (170)
Zug Investment Group AG, in Zug, CH-100.3.023.006-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2011, Publ. 6076022).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fokker, Marinus Cornelis, niederländischer Staatsangehöriger, in Morgarten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erkelens, Jeffrey Melvin, niederländischer Staatsangehöriger, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Amsterdam (NL), Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6076022, Commercial Registry Office Zug, (170)
LCG Luzern Consulting Group AG, bisher in Luzern, CH-100.3.023.006-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 02.06.2009, S. 12, Publ. 5044238).
Gründungsstatuten:
29.09.1999.
Statutenänderung:
04.02.2011.
Firma neu:
Zug Investment Group AG.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o Prisma Treuhand und Revisions AG, Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug.
Zweck neu:
Investitionen in Beteiligungen, Liegenschaften und Geldanlagen aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Namenaktien sind vinkuliert. Mit Erklärung vom 04.02.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Alex H., von Luzern, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Müller, Elisabeth, von Riedholz und Solothurn, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Prisma Treuhand und Revisions AG, in Zug (CH-150.3.000.832-9), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erkelens, Jeffrey Melvin, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fokker, Marinus Cornelis, niederländischer Staatsangehöriger, in Morgarten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.