Reports for Urs Erb
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Urs Erb
Holdings
Newest SOGC notifications: Urs Erb
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006031200, Commercial Registry Office Berne, (36)
Korff AG, in Oberbipp, CHE-103.664.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2023, Publ. 1005819133).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erb, Urs, von Röthenbach im Emmental, in Grenchen, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erb, Yannick, von Röthenbach im Emmental, in Rüttenen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hasler, Patrick, von Hellikon, in Bellach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005819155, Commercial Registry Office Berne, (36)
TPS Holding AG, in Oberbipp, CHE-116.233.792, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2023, Publ. 1005778855).
Statutenänderung:
09.08.2023.
Domizil neu:
c/o Korff AG, Niedermattstrasse 35, 4538 Oberbipp.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte und Know-How erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss zwei Verträgen vom 18.11.2010 insgesamt 450 voll liberierte Namenaktien zu nom. je CHF 1'000.-- der ELB Holding AG, in Oberbipp, zum Preis von insgesamt CHF 19'440'000.00.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief oder durch E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erb, Yannick, von Röthenbach im Emmental, in Rüttenen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Solothurn];
Erb, Urs, von Röthenbach im Emmental, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Bettlach].
Publication number: HR02-1005778855, Commercial Registry Office Berne, (36)
TPS Holding AG, in Oberbipp, CHE-116.233.792, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2010, S.3, Publ. 5911728).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der BTR Holding AG, in Oberbipp (CHE-116.233.668), gemäss Fusionsvertrag vom 21.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 3'904'778.44 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'500.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erb, Yannick, von Röthenbach im Emmental, in Solothurn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bettlach, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Erb, Urs, von Röthenbach im Emmental, in Bettlach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].