Reports for Martin Engel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Martin Engel
Newest SOGC notifications: Martin Engel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004970817, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
SAH Region Basel, in Basel, CHE-112.126.252, Verein (SHAB Nr. 2 vom 06.01.2020, Publ. 1004797245).
Name neu:
SAH Region Basel in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.07.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Engel, Martin, von Gerlafingen, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Canton, Sabine, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Smit, Regine, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tondi, Silvio Stefano, von Huttwil, in Reinach (BL), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ordas, Daniel, von Winterthur, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fink, Sara Katharina, von Heimiswil, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Sarah Dominique, von Basel, in Basel, Präsidentin des Vorstandes, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weibel, Reto, von Basel, in Basel, Vizepräsident des Vorstandes, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2496491, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
SAH Region Basel, in Basel, CHE-112.126.252, Verein (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2009, S. 8, Publ. 5169474).
Domizil neu:
Gartenstr. 95, 4052 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Marc, von Basel, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heierli, Andreas, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Clement, Jakob, von Praden, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Sarah Dominique, von Basel, in Basel, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engel, Martin, von Gerlafingen, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2425197, Commercial Registry Office Zurich, (20)
IEF Institut für systemische Entwicklung und Fortbildung, in Zürich, CHE-105.269.461, Verein (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2013, Publ. 1122725).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kummer, Markus, von Krattigen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engel, Martin, von Gerlafingen, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neuhardt, Karin, österreichische Staatsangehörige, in Geroldswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.