Reports for Cosmin-Gabriel Ene
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Cosmin-Gabriel Ene
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005394230, Commercial Registry Office Zug, (170)
LaterPay AG, in Steinhausen, CHE-309.553.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2021, Publ. 1005280812).
Statutenänderung:
17.01.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 5'820'602.00 [bisher: CHF 820'602.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'820'602.00 [bisher: CHF 820'602.00].
Aktien neu:
5'820'602 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 820'602 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ene, Cosmin-Gabriel, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Annen, Michael, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mischler, Daniel, von Basel, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005280812, Commercial Registry Office Zug, (170)
LaterPay AG, in Steinhausen, CHE-309.553.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2021, Publ. 1005260580).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krist, Marcel, von Winterthur, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ene, Cosmin-Gabriel, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005260580, Commercial Registry Office Zug, (170)
LaterPay AG, in Steinhausen, CHE-309.553.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 10.12.2020, Publ. 1005044169).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bult, Adrian, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ene, Cosmin-Gabriel, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].