Reports for Douglas John Ellish
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Douglas John Ellish
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2823269, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Craton Capital (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-114.494.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2016, Publ. 2767471).
Statutenänderung:
13.04.2016.
Firma neu:
Craton Capital (Schweiz) AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen der Firma sind aufgehoben worden.].
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
c/o Christoph Oliver Schmid, Stierlin Rechtsanwälte, Stadthausstrasse 39, 8400 Winterthur. Die Generalversammlung vom 13.04.2016 hat den Sitz der Gesellschaft nach Winterthur verlegt und den Zweck geändert sowie anschliessend die ordentliche Auflösung der Gesellschaft beschlossen. Gemäss Erklärung vom 13.04.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle;
Collier-von Gunten, Karin, von Sigriswil, in Langnau am Albis, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Markus, von Entlebuch, in Johannesburg (ZA), Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ellish, Douglas John, britischer Staatsangehöriger, in Kent (UK), Vizepräsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Christoph Oliver, von Eriswil, in Schlatt ZH, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1776755, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Craton Capital (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-114.494.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2014, Publ. 1531175).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Han Kin Sang, Nathalie, kanadische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Collier-von Gunten, Karin, von Sigriswil, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ellish, Douglas John, britischer Staatsangehöriger, in Kent (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberrieden, Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5964034, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Craton Capital (Schweiz) AG, in Thalwil, CH-170.3.032.626-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2010, S. 26, Publ. 5686812).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ellish, Douglas John, britischer Staatsangehöriger, in Oberrieden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Thalwil].