Reports for Lukas Eichmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Lukas Eichmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1515805, Commercial Registry Office Berne, (36)
Salsaluca GmbH, in Kehrsatz, CHE-113.003.221, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2011, Publ. 6165044).
Statutenänderung:
08.05.2014.
Sitz neu:
Belp.
Domizil neu:
Dorfstrasse 6, 3123 Belp. Das Stammkapital wurde im Betrag von CHF 10'000.00 nachliberiert.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichmann-Prada, Bruna, von Bern und Ernetschwil, in Kehrsatz, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichmann, Lukas, von Bern, in Belp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Kehrsatz und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Publication number: 3450558, Commercial Registry Office Berne, (36)
Salsaluca GmbH, in Kehrsatz, CH-035.4.036.306-3, c/o Lukas Eichmann, Leiserenweg 8, 3122 Kehrsatz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.05.2006, 28.06.2006.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Tanzstudios. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche erwerben, Zweigniederlassungen errichten und Liegenschaften erwerben oder verkaufen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Verträge schliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck zu fördern oder mit diesem in einem Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 10.05.2006 diverse Beleuchtungskörper, Musikgeräte, sowie diverses Dekormaterial, wofür CHF 10'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden und CHF 1'420.-- als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Eichmann, Lukas, von Bern, in Kehrsatz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Eichmann-Prada, Bruna, von Bern und Ernetschwil, in Kehrsatz, Gesellschafterin, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.