Reports for Joseph Alois Eicher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Joseph Alois Eicher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005754949, Commercial Registry Office Graubünden
Stiftung Institut für Logotherapie und Existenzanalyse (ILE), in Chur, CHE-419.984.614, Stiftung (SHAB Nr. 187 vom 25.09.2020, Publ. 1004986240).
Domizil neu:
Gürtelstrasse 48, 7000 Chur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eicher, Joseph Alois, von Gommiswald, in Eschenbach (SG), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Mühlbacher, Rosmarie, von St. Ursen, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Naefgen-Neubert, Robert, von Tamins, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lenherr, Patrick, von Gams, in Buchs (SG), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Radlberger, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Wil (SG), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rapp, Philipp, von Landquart, in Muri bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Knoepfel, Hans Ulrich, von Speicher, in Glarus Nord, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1005179370, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Roland Eicher Transport GmbH, in Eschenbach (SG), CHE-134.179.630, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2016, S.0, Publ. 2942215).
Firma neu:
Roland Eicher Transport GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.05.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eicher, Joseph Alois, von Gommiswald, in St. Gallenkappel (Eschenbach (SG)), Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004610840, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Stiftung Institut für Logotherapie und Existenzanalyse (ILE), in Chur, CHE-419.984.614, Stiftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2018, Publ. 4207323).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meister, Rudolf, von Feusisberg, in Lugano, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eicher, Joseph Alois, von Gommiswald, in Eschenbach (SG), Mitglied, mit Einzelunterschrift.