Reports for Harald Eichberger
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Harald Eichberger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3101023, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Globus Tours GmbH, bisher in Chur, CHE-317.803.977, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2011, Publ. 6420482).
Statutenänderung:
29.09.2016.
Sitz neu:
Feusisberg.
Domizil neu:
Untere Paulistrasse 16, 8834 Schindellegi.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichberger, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Thyrnau (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift,.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rootering, Dagmar, von Mosnang, in Untervaz, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sandmann, Daniela, deutsche Staatsangehörige, in Lachen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst, Andreas Alfred Willi, deutscher Staatsangehöriger, in Chur, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6420482, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Berichtigung des im SHAB Nr. 219 vom 10.11.2011, publizierten TR-Eintrags Nr. 4'372 vom 07.11.2011Globus Tours GmbH, in Chur, CH-350.4.003.103-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2011, S. 0, Publ. 6410624).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichberger Schiffservice-GmbH, in Passau (DE), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [nicht:Eichenberger Schiffservice-GmbH];
Eichberger, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Thyrnau (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [nicht:Eichenberger, Harald]. .