Reports for Rahel Ehrensperger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rahel Ehrensperger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4950854, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
LINK qualitative AG, in Luzern, CH-100.3.007.850-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2009, S. 11, Publ. 4830240).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehrensperger, Rahel, von Winterthur, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weis, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 4282348, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Link Marketing Services AG, in Luzern, CH-100.3.007.849-9, Durchführung von Markt- und Meinungsforschungsaufträgen, d, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2007, S. 7, Publ. 4064912).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schey, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ehrensperger, Rahel, von Winterthur, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Selz, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Susanne, von Horw und Rebstein, in Emmen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 4018072, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Quali-Link Institut für psychologische Markt- und Kommunikationsforschung AG, in Luzern, CH-100.3.007.850-6, Durchführung von qualitativen Markt- und Meinungsforschungsstudien sowie Beratung im Bereich des Marketing, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2007, S. 12, Publ. 3787232).
Statutenänderung:
8.06.2007.
Firma neu:
LINK qualitative AG.
Zweck neu:
Durchführung von qualitativen Markt- und Meinungsforschungsaufträgen, d.h. Erhebung von Meinungen, Einstellungen und Verhaltensweisen sozialer Gruppen sowie Interpretation der Befunde;
Erbringung von Beratungsleistungen;
Erwerb und Veräusserung von Liegenschaften und Grundstücken;
Beteiligungen;
Entwicklung, Erwerb und Veräusserung insbesondere von Hardware und Software der elektronischen Datenverarbeitung und der Informationstechnologie;
Erwerb und Veräusserung von Lizenzen und Patenten.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 2'000.--].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch einfache Briefpost. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muggli, Herbert, von Ruswil und Meggen, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oglesby, Dr. Stefan, von Horw, in Uitikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Shey, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stofer, Dr. Josef, von Neuenkirch, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Ankli, Martin, von Büsserach, in Hünenberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ehrensperger, Rahel, von Winterthur, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Eichmann, Carola, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.