Reports for Marc Eggimann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Marc Eggimann
Holdings
Newest SOGC notifications: Marc Eggimann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005938692, Commercial Registry Office Berne, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 6 vom 10.01.2024, publizierten TR-Eintrags Nr. 341 vom 05.01.2024 Stiftung Lebensart, in Langnau im Emmental, CHE-107.216.659, Stiftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2024, Publ. 1005930188). [Eggimann, Marc wurde irrtümlicherweise doppelt eingetragen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggimann, Marc, von Eriswil, in Olten, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggimann, Marc, von Eriswil, in Olten, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Eggimann, Marc Alain, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1005930188, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung Lebensart, in Langnau im Emmental, CHE-107.216.659, Stiftung (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2023, Publ. 1005856610).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Marlene Linda, von Dulliken, in Oftringen, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Doris, von Trub, in Trub, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fiechter, Hélène, von Huttwil, in Trubschachen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggimann, Marc, von Eriswil, in Olten, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005923346, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Plaque Suisse AG, in Nunningen, CHE-142.855.597, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2019, Publ. 1004790877).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggimann, Marc, von Eriswil, in Olten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Seiler, André, von Bönigen, in Grenchen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].