Reports for Stefan Egger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Stefan Egger
Holdings
Newest SOGC notifications: Stefan Egger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005912479, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Lextira AG, in Sarnen, CHE-154.727.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2019, Publ. 1004666182).
Firma neu:
Lextira AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 11.12.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Nadja, von Diemtigen, in Küssnacht am Rigi (Küssnacht (SZ)), Präsidentin des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Egger, Stefan, von Hasliberg, in Küssnacht am Rigi (Küssnacht (SZ)), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005000403, Commercial Registry Office Berne, (36)
Egger Enertech AG, in Meiringen, CHE-105.947.108, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2018, Publ. 1004488311).
Statutenänderung:
02.10.2020.
Firma neu:
Enertech AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung von Elektroplanungs- und Installationsarbeiten, den Handel mit Elektroartikeln, die Planung und Installation aller übrigen Haustechnikanlagen, insbesondere auch von Heiz- und Klimaanlagen sowie im Sanitärwesen, den Handel mit allen dazugehörenden Apparaten, den Handel mit und die Überbauung von Liegenschaften. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Aktiven CHF 1'845'999.25, Passiven CHF 973'934.75 der erloschenen Einzelfirma Egger Chr. Elektrounternehmung Meiringen, Preis CHF 872'064.50 gemäss Bilanz vom 30. Juni 1990.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Post oder elektronischer Übermittlung.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Stefan, von Hasliberg, in Küssnacht am Rigi (Küssnacht (SZ)), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Roth, Anton, von Innertkirchen, in Meiringen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Egger, Doris, von Hasliberg, in Mönchaltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004663571, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Lextira AG, in Sarnen, CHE-154.727.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2017, Publ. 3570073).
Statutenänderung:
20.06.2019.
Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Aktien neu:
150'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Nachliberierung und ordentliche Kapitalerhöhung vom 20.06.2019.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Nadja, von Diemtigen, in Küssnacht (SZ), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Egger, Stefan, von Hasliberg, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Dominik, von Meiringen, in Sarnen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.