Reports for Nadja Egger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Nadja Egger
Holdings
Newest SOGC notifications: Nadja Egger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005912479, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Lextira AG, in Sarnen, CHE-154.727.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2019, Publ. 1004666182).
Firma neu:
Lextira AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 11.12.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Nadja, von Diemtigen, in Küssnacht am Rigi (Küssnacht (SZ)), Präsidentin des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Egger, Stefan, von Hasliberg, in Küssnacht am Rigi (Küssnacht (SZ)), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005556343, Commercial Registry Office Berne, (36)
Enertech AG, in Meiringen, CHE-105.947.108, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2021, Publ. 1005090458).
Statutenänderung:
24.08.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf, die Installation und stetige Betreuung von Elektro-, Automations- und Gebäudetechnik-Systemen sowie Geräten zur Erfassung der individuellen Verbrauchsmessung, die Beratung von Immobilieneigentümern und Mietern in allen Fragen einer rationellen und sparsamen Energieverwendung sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Verbrauchsabrechnungen, die Entwicklung und den Verkauf von Geräten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, halten, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktien neu:
200'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brügger, Silvia, von Guttannen, in Breil/Brigels, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schild, Hans, von Hasliberg, in Hasliberg Wasserwendi (Hasliberg), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Dominik, von Meiringen, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thöni, Peter, von Hasliberg, in Hasliberg Reuti (Hasliberg), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egger, Nadja, von Diemtigen, in Küssnacht am Rigi (Küssnacht (SZ)), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005063346, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Kühne + Nagel Management AG, in Feusisberg, CHE-106.898.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2020, Publ. 1004935253).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberle, Martin Niklaus, von Zürich, in Wallisellen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Nadja, von Diemtigen, in Küssnacht (SZ), mit Kollektivunterschrift zu zweien.