Reports for Barbara Egger-Jenzer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Barbara Egger-Jenzer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4410971, Commercial Registry Office Berne, (36)
BLS AG, in Bern, CHE-112.898.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2018, Publ. 4248617).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cina, Jean-Michel, von Salgesch, in Salgesch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egger-Jenzer, Barbara, von Grindelwald, in Bremgarten bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amherd, Viola, von Brig-Glis, in Brig (Brig-Glis), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Antener, Bernhard, von Eggiwil, in Langnau im Emmental, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4405755, Commercial Registry Office Berne, (36)
BKW AG, in Bern, CHE-283.101.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2017, Publ. 3947581).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Affolter, Marc-Alain, von Seeberg, in Malleray, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bindschedler, Georges Dr., von Zürich und Bern, in Muri bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egger-Jenzer, Barbara, von Grindelwald, in Bremgarten bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Beekman, Jan-Piet, von Heiligenschwendi, in Ittigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann Fischer, Carole Dr., von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Guntern Flückiger, Rebekka, von Brig-Glis, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rickenbacher, Andreas Frédéric, von Oltingen, in Jens, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4371369, Commercial Registry Office Berne, (36)
BLS Netz AG, in Bern, CHE-107.496.217, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2018, Publ. 4203741).
Statutenänderung:
19.06.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cina, Jean-Michel, von Salgesch, in Salgesch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egger-Jenzer, Barbara, von Grindelwald, in Bremgarten bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amherd, Viola, von Brig-Glis, in Brig (Brig-Glis), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Antener, Bernhard, von Eggiwil, in Langnau im Emmental, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.