Reports for Thomas Eggenberger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Thomas Eggenberger
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Eggenberger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005161154, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Rütak AG, in Buchs (SG), CHE-108.074.505, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2014, S.0, Publ. 1840729).
Statutenänderung:
20.04.2021.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung von Tankrevisionen, Rohrreinigungen und Kunststoffbeschichtungen aller Art. Handel und Montage von Kunststoffartikeln. Erstellung von Neutankanlagen samt Isolationen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Liegenschaften erwerben, verwalten, veräussern sowie alle Handlungen vornehmen, welche den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt fördern.
Aktien neu:
14 Namenaktien zu CHF 5'000.00 [bisher: 14 Inhaberaktien zu CHF 5'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggenberger, Thomas, von Grabs, in Buchs SG, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggenberger, Marc, von Grabs, in Buchs SG, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Eggenberger, Bettina Nicole, von Buchs (SG), in Buchs SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggenberger, Jasmine Elisabeth, von Grabs, in Buchs SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3566705, Commercial Registry Office Zurich, (20)
AXA-ARAG Rechtsschutz AG, in Zürich, CHE-101.292.018, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2017, Publ. 3312553).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Roman, von Rickenbach SO, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kistler, Rudolf, von Hasle bei Burgdorf, in Winistorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Rainer, von Nunningen, in Biel-Benken, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grobéty Cognard, Sylvie, von Lutry, in Leytron, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jutz, Hanspeter, von Zürich, in Dietlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kellenberger, Thomas, von Oberegg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chelos, Michael, von Schaffhausen, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggenberger, Thomas, von Grabs, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruch, Jakob, von Lützelflüh, in Forst-Längenbühl, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6875682, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Eggenberger & Partner, Administrations- und Büroservice, in Buchs ZH, CH-020.2.004.618-4, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 09.05.2003, S. 21, Publ. 981614).
Firma neu:
Eggenberger & Partner, Administrations- und Büroservice in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153b HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggenberger, Thomas, von Grabs, in Dielsdorf, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Buchs ZH, Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Schüpbach, Veronika, von Signau, in Dielsdorf, Gesellschafterin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Buchs ZH, Gesellschafterin mit Einzelunterschrift].