Reports for Rolf Max Eberhart
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Rolf Max Eberhart
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004967529, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Finaport Asset Management AG, in Zürich, CHE-115.305.472, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2019, Publ. 1004587275).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberhart, Rolf Max, von Zürich, in Uetikon am See, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny, Fabian, von Basel, in Suhr, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3339271, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Finaport Asset Management AG, in Zürich, CHE-115.305.472, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2017, Publ. 3272027).
Statutenänderung:
01.02.2017.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung von Vermögen sowie die Erbringung und Vermittlung von Family Office Dienstleistungen für ihre internationale Kundschaft. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann ferner Liegenschaften verwalten, vermitteln, kaufen und verkaufen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schümperli, Hellmut, von Wäldi, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Eberhart, Rolf Max, von Zürich, in Uetikon am See, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3272027, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Finaport Asset Management AG, in Zürich, CHE-115.305.472, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2011, Publ. 6335004).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhart, Rolf Max, von Zürich, in Uetikon am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Honold Treuhand AG (CHE-101.313.494), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Honold Treuhand AG (CH-020.3.912.198-1)].