Reports for Roger Raymond Donnet
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Roger Raymond Donnet
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005824224, Commercial Registry Office Valais, (621)
LA POMME D'API SA, à Monthey, CHE-293.471.569, société anonyme (No. FOSC 80 du 27.04.2021, Publ. 1005161694).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Donnet, Roger Raymond, de Troistorrents, à Monthey, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Garrone, Terry, de Monthey, à Monthey, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Bourgeois, Violaine, de Ballaigues, à Monthey, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Becq de Fouquières, Arthur, citoyen français, à Versoix, administrateur unique, avec signature individuelle.
Publication number: HR02-1005268326, Commercial Registry Office Valais, (621)
Atout Forme Distribution Sàrl, à Monthey, CHE-343.999.685, société à responsabilité limitée (No. FOSC 31 du 14.02.2014, Publ. 1347205).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Donnet, Lionel, de Troistorrents, à Choëx (Monthey), associé, sans droit de signature, pour 30 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Donnet, Roger Raymond, de Troistorrents, à Monthey, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 140 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 110 parts sociales de CHF 100.00].
Publication number: HR02-1005161694, Commercial Registry Office Valais, (621)
LA POMME D'API SA, à Monthey, CHE-293.471.569, société anonyme (No. FOSC 138 du 19.07.2013, Publ. 986165).
Modification des statuts:
24.03.2021.
Nouveau but:
exploitation d'un commerce d'alimentation diététique;
la société peut effectuer toute opération financière ou commerciale en rapport avec son but ou apte à le favoriser;
elle peut en outre créer des succursales en Suisse et à l'étranger, et prendre des participations, fonder ou financer des entreprises en Suisse et à l'étranger, ayant un rapport direct ou indirect avec son but;
la société peut acquérir des immeubles en Suisse et à l'étranger, les grever, les vendre et les administrer.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts [précédemment: 100 actions au porteur de CHF 1'000.00].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Knupfer, Maxime Philippe, de Fieschertal, à Monthey, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Donnet, Roger Raymond, de Troistorrents, à Monthey, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Garrone, Terry, de Monthey, à Monthey, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Bourgeois, Violaine, de Ballaigues, à Monthey, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.