Reports for John Domon
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: John Domon
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3076161, Commercial Registry Office Jura, (670)
Jura-Foot SA, à Delémont, CHE-110.578.100, société anonyme (No. FOSC 2 du 04.01.2008, Publ. 4270970).
Nouvelle raison sociale:
Jura-Foot SA en liquidation.
Autres adresses:
c/o Sipo S.A., Chemin du Château 26A, 2805 Soyhières. Suivant procès-verbal authentique de son assemblée générale du 21.09.2016, la société a décidé sa dissolution.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Mertenat, Cyrille, de Soyhières, à Pully, président du conseil, avec signature collective à deux;
Domon, John, de Bourrignon, à Moutier, administrateur, avec signature collective à deux;
Guenat, Dominique, de Le Noirmont, à Le Noirmont, administrateur, avec signature collective à deux;
Halbeisen, Jean-Marc, de Wahlen, à Coeuve, administrateur, avec signature collective à deux;
Kaiser, Jean-René, de Laufen, à Delémont, administrateur, avec signature collective à deux;
Mathez, Christian, de Boncourt, à Delémont, administrateur, avec signature collective à deux;
Mauron, Jean-Marie, de Sâles, à Mervelier, administrateur, avec signature collective à deux;
Ory, Bernard, de Develier, à Develier, administrateur, avec signature collective à deux;
Voisard, Michel, de Fontenais, à Boécourt, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
C.M. Management Services S.A. (CHE-101.659.308), à Soyhières, liquidatrice.
Publication number: 2333364, Commercial Registry Office Berne, (36)
John Domon Sàrl, à Moutier, Expertises-conseils en matière de carrelages, Société à responsabilité limitée (FOSC no 70 du 11.04.1996, p. 2037).
Modification des statuts:
15.06.2004.
Nouvelle raison sociale:
JD Habitation Sàrl.
Nouvelle adresse:
rue de l'Est 7, 2740 Moutier.
Nouveau but:
Achat, vente, gérance, courtage, administration et mise en valeur de tous biens immobiliers. La société peut acquérir, créer, participer à des entreprises identiques ou analogues.
Personne et signature radiée:
Mumenthaler, Daniel, de Brügglen, à Moutier, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--.
Inscription ou modification de personnes:
Domon, Yann, de Bourrignon, à Eschert, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 20'000.--;
Domon, John, de Bourrignon, à Moutier, gérant, avec signature individuelle [précédemment: associé et gérant, pour une part sociale de CHF 19'000.--].
Publication number: 2179706, Commercial Registry Office Jura, (670)
Jura-Foot SA, à Delémont, Rue de la Préfecture 1, 2800 Delémont, nouvelle société anonyme.
Date des statuts:
15.03.2004.
But:
Toutes activités commerciales et financières permettant d'assurer dans la mesure du possible le maintien d'un club jurassien dans l'élite du football suisse (Suisse Football Ligue);
de promouvoir et de développer le football dans le Canton du Jura et le Jura bernois;
d'encourager et de favoriser la formation des jeunes footballeurs.
Capital-actions:
CHF 120'000.--, entièrement libéré.
Actions:
12'000 actions au porteur de CHF 10.--.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
FOSC.
Personnes inscrites:
Kohler, Pierre, de Elay et Delémont, à Delémont, président, avec signature collective à deux;
Mathez, Christian, de Boncourt, à Delémont, membre, avec signature collective à deux;
Halbeisen, Jean-Marc, de Wahlen, à Coeuve, membre, avec signature collective à deux;
Mertenat, Cyrille, de Soyhières, à Pully, membre, avec signature collective à deux;
Domon, John, de Bourrignon, à Moutier, membre, avec signature collective à deux;
Kaiser, Jean-René, de Laufon, à Delémont, membre, avec signature collective à deux;
Ory, Bernard, de Develier, à Develier, membre, avec signature collective à deux;
Audit Transjurane SA, à Delémont, organe de révision.