Reports for Leonhard Dörr
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Leonhard Dörr
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005065371, Commercial Registry Office Zug, (170)
Ferienclub Oberstaufen, in Baar, CHE-101.964.792, Verein (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2013, S.0, Publ. 7132522).
Name neu:
Ferienclub Oberstaufen in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Vereinsversammlung vom 18.05.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulrich, Dr. Stefan, genannt Stephan, von Zug, in Zug, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zehnder, Benno, von Birmenstorf (AG), in Remetschwil, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dörr, Leonhard, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 7192636, Commercial Registry Office Zug, (170)
Ferienclub Luftkurort Mitterfels, in Baar, CH-170.6.000.078-9, Verein (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2005, S. 19, Publ. 2649434).
Name neu:
Ferienclub Luftkurort Mitterfels in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.11.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dörr, Leonhard, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zehnder, Benno, von Birmenstorf AG, in Remetschwil, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gekeler, Dr. Hajo, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 7132522, Commercial Registry Office Zug, (170)
Ferienclub Oberstaufen, in Baar, CH-170.6.000.051-3, Verein (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2007, S. 18, Publ. 4176244).
Statutenänderung:
27.11.2012.
Organisation neu:
[Die bisher im Handelsregister eingetragene Bemerkung über die Organisation wird gelöscht.]. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gekeler, Dr. Hajo, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulrich, Dr. Stefan, genannt Stephan, von Zug, in Zug, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dörr, Leonhard, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien].