Reports for Marc Dörflinger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Marc Dörflinger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006102273, Commercial Registry Office Berne, (36)
SFINC.foundation, in Biel/Bienne, CHE-401.283.831, Stiftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2023, Publ. 1005654887).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dörflinger-Khashman, Nadia, von Basel, in Mörigen, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mayer, Claude-Helene Prof. Dr. Dr., deutsche Staatsangehörige, in Göttingen (DE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Montada, Leo Prof. Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dörflinger, Marc, von Basel, in Mörigen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005568673, Commercial Registry Office Berne, (36)
SFINC.association, in Mörigen, CHE-183.896.582, Verein (SHAB Nr. 108 vom 09.06.2015, S.0, Publ. 2195679).
Name neu:
SFINC.association in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.09.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borner, Barbara, von Rickenbach SO, in Aetigkofen (Buchegg), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dörflinger, Marc, von Basel, in Mörigen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005372099, Commercial Registry Office Berne, (36)
Xantia SA, in Biel/Bienne, CHE-112.651.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2017, Publ. 3476025).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loetscher, Jean-Pierre, von Flühli, in Nidau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dörflinger, Marc, von Basel, in Mörigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hofer, Michel, von Frutigen, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steinmann, Kevin Robert, von Rubigen, in Loveresse, mit Kollektivprokura zu zweien.