Reports for Andreas Diete
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Andreas Diete
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3769167, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Comprinta AG, in Egg, CHE-115.035.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2017, Publ. 3681763).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krämer, Reto, von Oberbüren, in Galgenen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neidhart, Olivier, von Ramsen, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diete, Andreas, von Fällanden, in Wald (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lebrument, Hanspeter, von Waldstatt, in Wartau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3487689, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SWISS PAC Holding AG, in Uster, CHE-174.077.591, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2016, Publ. 2775587).
Statutenänderung:
12.04.2017.
Sitz neu:
Rüti ZH.
Domizil neu:
Joweid Zentrum 1, 8630 Rüti ZH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diete, Andreas, von Fällanden, in Wald ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Freitag, Thomas, von Glarus Süd, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Walter, von Niederhasli, in Mönchaltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3487687, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SWISS PAC AG, in Uster, CHE-105.349.901, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2015, Publ. 2049153).
Statutenänderung:
12.04.2017.
Sitz neu:
Rüti ZH.
Domizil neu:
Joweid Zentrum 1, 8630 Rüti ZH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krämer, Reto, von Oberbüren, in Galgenen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diete, Andreas, von Fällanden, in Wald ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Freitag, Thomas, von Glarus Süd, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Walter, von Niederhasli, in Mönchaltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Thomas, von Cham, in Seegräben, mit Kollektivprokura zu zweien.