Reports for Markus Diem
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Markus Diem
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004533478, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Tanner 212 & Co. AG, in Herisau, CHE-111.734.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2008, Publ. 4772216).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diem, Markus, von Herisau, in Oberuzwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuthold, Stefan, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bähler, Roger, von Buchholterberg, in Arbon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1870583, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Appenzellerland Regionalmarketing AG, in Herisau, CHE-110.125.141, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2011, Publ. 6373718).
Firma neu:
Appenzellerland Regionalmarketing AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.12.2014 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Horsch, Hanspeter, von Oberhelfenschwil, in Oberegg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Fässler, Jacqueline, von Appenzell, in Appenzell, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Storchenegger, Monika, von Jonschwil, in Appenzell, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Dähler, Josef gen. Sepp, von Appenzell, in Stein AR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diem, Markus, von Herisau, in Oberuzwil, Vizepräsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Kölbener, Beat, von Appenzell, in Appenzell, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident].
Publication number: 6373718, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Appenzellerland Regionalmarketing AG, in Herisau, CH-300.3.014.582-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2010, S. 3, Publ. 5818256).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hinterberger, Andreas, von Altstätten, in Gais, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fässler, Urs, von Appenzell, in Appenzell, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Giezendanner, Hansueli, von Ebnat-Kappel, in Teufen AR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diem, Markus, von Herisau, in Oberuzwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Storchenegger, Monika, von Jonschwil, in Appenzell, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Dähler, Josef gen. Sepp, von Appenzell, in Stein AR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.