Reports for Claudius Maria Dichtl
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Claudius Maria Dichtl
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005013386, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Immo Invest ZH GmbH, in Steinmaur, CHE-112.643.642, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 62 vom 02.04.2013, S.0, Publ. 7126732).
Firma neu:
Immo Invest ZH GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.10.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dichtl, Claudius, von Steinmaur, in Steinmaur, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004694505, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Distechnics GmbH, in Regensdorf, CHE-112.242.527, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2018, Publ. 4447140).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wälchli, Rolf, von Schleitheim, in Oberweningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Dichtl, Claudius Maria, von Steinmaur, in Steinmaur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Alex, von Horriwil, in Kloten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.
Publication number: HR02-0004447140, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Distechnics GmbH, in Regensdorf, CHE-112.242.527, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2017, Publ. 3271995).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dichtl, Claudius Maria, von Steinmaur, in Steinmaur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].