Reports for Claude Demuth
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Claude Demuth
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1539527, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Timelec AG, in Uster, CHE-102.533.779, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2013, Publ. 1163471).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bührer Treuhand AG (CH-020.3.904.532-2), in Uster, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Demuth, Claude, von Hüntwangen, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dübendorf];
Demuth, Margrit, von Hüntwangen, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gossau ZH];
Gubser Kalt Wirtschaftsprüfung AG (CHE-107.834.159), in Uster, Revisionsstelle.
Publication number: 1163471, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Timelec AG, in Uster, CH-020.3.926.374-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2012, Publ. 6897938).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Demuth, Claude, von Hüntwangen, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Demuth, Margrit, von Hüntwangen, in Gossau ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Timelec AG, in Uster , industrielle Elektronik und Elektrotechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.233 vom 8.10.1987 S.3945).
Statutenänderung:
22.11.1993.
Aktienkapital neu:
Fr.450000 (bisher: Fr.250000).
Liberierung Aktienkapital neu:
Fr.450000.
Aktien neu:
900 Namenaktien zu Fr.500 (bisher: 500 Namenaktien zu Fr.500).
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Max, von Wil SG, in Weisslingen, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Demuth, Fritz, von Hüntwangen, in Gossau ZH, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift (bisher: Mitglied);
Demuth, Claude, von Hüntwangen, in Dübendorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bührer Treuhand AG, in Uster, Revisionsstelle.