Reports for Ingrid Délitroz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ingrid Délitroz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1190975, Commercial Registry Office Valais, (626)
Fondation Eva de Busscher, à Sion, CHE-112.450.623, fondation (No. FOSC 143 du 26.07.2013, Publ. 1000969).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Délitroz, Ingrid, de Ardon, à Vétroz, membre, sans droit de signature;
Marti, José, de Neuchâtel, à Vétroz, membre et secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Abegglen, Beat, de Iseltwald, à Saxon, membre et secrétaire, avec signature collective à deux;
Burgener, Paul, de Visp, à Visp, membre, sans droit de signature.
Publication number: 2945172, Commercial Registry Office Valais
Fondation Eva de Busscher, à Sion, CH-626.7.009.877-2, c/o Conseil synodal de l'Eglise Réformée évangélique du Valais, rue du Vieux Moulin 3, 1950 Sion, nouvelle fondation.
Date des actes constitutifs:
29.10.2001, 6.07.2004.
But:
attribuer périodiquement une ou plusieurs bourses d'étude ou de formation professionnelle à des jeunes scolarisés et domiciliés dans le canton du Valais, sérieux, méritants, et dont la famille ne dispose pas de moyens suffisants pour leur permettre d'acquérir la formation professionnelle correspondant à leurs aptitudes et à leurs voeux, étant précisé que par formation professionnelle, il y a lieu d'entendre toutes les formations menant à une activité professionnelle, y compris les formations pour artistes, auteurs, acteurs, créateurs, aux ministères et autres services d'Eglise (pasteur, diacre, etc.).
Organisation:
conseil de fondation d'un ou plusieurs membres et organe de contrôle.
Personnes inscrites:
Marquis, Stéphane, de Liddes, à Conthey, président, avec signature collective à deux;
Halter, Didier, citoyen français, à Sion, membre et secrétaire, avec signature collective à deux;
de Sépibus, Dorit, de Mörel, à Sion, membre, sans droit de signature;
Délitroz, Ingrid, de Ardon, à Vétroz, membre, sans droit de signature;
Buhrer Moulin, Anne, de Vollèges, à Vollèges, membre, sans droit de signature;
H. Blaser SA Société fiduciaire - Etude fiscale - Agence immobilière, à Sion, organe de révision.