Reports for Paul Deiss
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Paul Deiss
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005180680, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
arquimido GmbH, in Lachen, CHE-404.998.961, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2020, Publ. 1004821413).
Firma neu:
arquimido GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.04.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deiss, Paul, von Basel, in Hinwil, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004821413, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
arquimido GmbH, in Lachen, CHE-404.998.961, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2017, Publ. 3538185).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehrler, Franz, von Künten, in Lachen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deiss, Paul, von Basel, in Hinwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Publication number: 3538185, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
arquimido GmbH, in Lachen, CHE-404.998.961, c/o OBT AG, Oberdorfstrasse 61, 8853 Lachen SZ, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.05.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Architekturdienstleistungen, Bauleitungen, Baumanagement sowie den Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 16.05.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Ehrler, Franz, von Künten, in Lachen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Deiss, Paul, von Basel, in Hinwil, mit Einzelunterschrift.