Reports for Christoph Deiss
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christoph Deiss
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005674431, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Energiepark Sisslerfeld AG, in Sisseln, CHE-325.551.743, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2022, Publ. 1005564348). [Gemeindefusion vom 01.01.2023].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deiss, Christoph, von Herznach-Ueken, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Ueken].
Publication number: HR02-1004480574, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Energiepark Sisslerfeld AG, in Sisseln, CHE-325.551.743, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2017, Publ. 3651651).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Marcel, von Glattfelden, in Muri AG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deiss, Christian, von Herznach, in Herznach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deiss, Christoph, von Ueken, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Rolf, von Wettingen, in Wettingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3384433, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SunTechnics Fabrisolar AG, in Küsnacht ZH, CHE-108.684.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2017, Publ. 3268531).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwartzkopff, Dr. Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aricon Treuhand AG (CHE-108.677.313), in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deiss, Christoph, von Ueken, in Frick, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brandner, Balthasar, von St. Gallen, in Aarau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maag, Felix, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Weibel, Robert, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bögli, Roger, von Seeberg, in Remigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Gagnebin, Christophe, von Tramelan, in Küsnacht ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Loutan, Olivier André, von Genève, in Thônex, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.