Reports for Nicholas Dean
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Nicholas Dean
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005694290, Commercial Registry Office Zurich, (20)
OCI Ocean Management GmbH, in Küsnacht (ZH), CHE-113.158.869, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2020, Publ. 1004884192).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dean, Nicholas, britischer Staatsangehöriger, in Hove (East Sussex/UK), mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005496737, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ocean Independence AG, in Küsnacht (ZH), CHE-113.162.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2022, Publ. 1005462223).
Statutenänderung:
10.05.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dean, Nicholas, britischer Staatsangehöriger, in Hove (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wilding, Peter, australischer Staatsangehöriger, in Manly (AU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3547908, Commercial Registry Office Zurich, (20)
OCI Ocean Management GmbH, in Uster, CH-020.4.033.926-5, Wilstrasse 11, 8610 Uster, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.06.2006.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme und Führung von Management-Mandaten für Yachten und Schiffe inklusive Crewing, auch Sicherheitsmanagement (ISM & ISPS), von Bauleitungsmandaten, von Beratungsmandaten, insbesondere solchen von schiffstechnischer, betriebstechnischer und juristischer Art im Zusammenhang mit dem Bau und dem Betrieb von Yachten und Schiffen, von Gutachtensaufträgen sowie allen damit verbundenen Aufgaben im Yacht-, Werft-, Marina- und Schiffsbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Schiffseigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Küpfer, Daniel, von Oberdiessbach, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Hürzeler, Peter, von Zürich und Uerkheim, in Uster, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--;
Hürzeler, Hans, von Zürich und Uerkheim, in Rapperswil SG, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Dean, Nicholas, britischer Staatsangehöriger, in Hove (East Sussex/UK), mit Einzelunterschrift;
Arpino, Claudio, von Uster, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.