Reports for Maurice André Edmond de Preux
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Maurice André Edmond de Preux
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006012628, Commercial Registry Office Valais, (626)
Fondation Jean-Antoine de Preux, à Noble-Contrée, CHE-488.922.538, fondation (No. FOSC 121 du 24.06.2022, Publ. 1005504504).
Autres adresses:
[biffé: Case postale 9, 3973 Venthône].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Mottiez-de Preux, Eve Marie, de Venthône, à Sion, vice-présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
de Preux, Maurice André Edmond, de Sion, à Noble-Contrée, président, avec signature collective à deux [précédemment: à Venthône];
de Preux, Bernard André, de Noble-Contrée, à Noble-Contrée, membre et secrétaire du conseil de fondation, caissier, avec signature collective à deux [précédemment: de Venthône, à Venthône, membre et secrétaire du conseil de fondation, caissier, avec signature collective à deux];
de Preux, Frédéric, de Noble-Contrée, à Noble-Contrée, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: de Venthône, à Venthône];
de Preux, Michel Philippe, de Noble-Contrée, à Noble-Contrée, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Publication number: 2853699, Commercial Registry Office Valais, (626)
Fondation Jean-Antoine de Preux, à Venthône, CHE-488.922.538, c/o Bernard de Preux, Anchette, Case postale 9, 3973 Venthône, fondation (nouvelle inscription).
Date des actes constitutifs:
15.01.2016.
But:
Assurer l'entretien de la chapelle et son utilisation compatible avec la religion catholique romaine. Réunir les archives sous un fonds Famille de Preux d'Anchette. Assurer son classement et son étude sous l'autorité de l'Archiviste cantonal. Gérer et amplifier les biens mobiliers et immobiliers appartenant à la Fondation. Ces biens sont inaliénables. Réserve de modification du but par les fondateurs, renvoi à l'acte de fondation pour les détails.
Personne(s) inscrite(s):
de Preux, Maurice André Edmond, de Sion, à Venthône, président, avec signature collective à deux;
de Preux, Bernard André, de Venthône, à Venthône, vice-président, avec signature collective à deux;
Mottiez-de Preux, Eve Marie, de Venthône, à Sion, membre et secrétaire et caissier, avec signature collective à deux;
Briguet Alain (CHE-116.242.845), à Sierre, organe de révision.
Publication number: 5726626, Commercial Registry Office Valais, (626)
Fondation du septante-cinquième de la Banque Cantonale du Valais, à Sion, CH-626.7.002.847-5, Fondation (FOSC no 149 du 05.08.2009, p. 23, publ. 5181538).
Modification de l'acte de fondation:
9.12.2009.
Personnes et signatures radiées:
Premand, André, de Troistorrents et Val-d'Illiez, à Monthey, vice-président, avec signature collective à deux avec l'administrateur;
de Preux, Maurice, de Sion, à Pully, membre, sans droit de signature;
Pache, Jean-Michel, de Vernayaz, à Vernayaz, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personnes:
Kuonen, Martin, de Termen, à Grimisuat, vice-président, avec signature collective à deux;
Stalder, F. Bernard, de Marbach LU, à Herrliberg, membre, sans droit de signature;
Cornut, Thierry, de Vouvry, à Monthey, membre, sans droit de signature. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].