Maurice André Edmond de Preux
domiciled in Venthône, from Sion, Veysonnaz and Noble-Contrée Active mandates: Fondation Angelin de Preux, Fondation Jean-Antoine de Preux Connected persons: Thierry de Preux, Georges Nicolas de Preux, Frédéric de Preux and more You can stay up to date through "Maurice André Edmond de Preux", please log in or register free of charge.You are now following "Maurice André Edmond de Preux"
Credit rating You can stay up to date through "Maurice André Edmond de Preux", please log in or register free of charge.You are now following "Maurice André Edmond de Preux"
|
Places where people with the name Maurice André Edmond de Preux live
Sectors in which people with the name Maurice André Edmond de Preux work
Religious, political or secular associations
Management of real estate portfolio properties
Religious, political or secular associations
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Maurice André Edmond de Preux
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Maurice André Edmond de Preux
Publication number: HR02-1006012628, Commercial Registry Office Valais, (626)
Fondation Jean-Antoine de Preux, à Noble-Contrée, CHE-488.922.538, fondation (No. FOSC 121 du 24.06.2022, Publ. 1005504504).
Autres adresses:
[biffé: Case postale 9, 3973 Venthône].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Mottiez-de Preux, Eve Marie, de Venthône, à Sion, vice-présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
de Preux, Maurice André Edmond, de Sion, à Noble-Contrée, président, avec signature collective à deux [précédemment: à Venthône];
de Preux, Bernard André, de Noble-Contrée, à Noble-Contrée, membre et secrétaire du conseil de fondation, caissier, avec signature collective à deux [précédemment: de Venthône, à Venthône, membre et secrétaire du conseil de fondation, caissier, avec signature collective à deux];
de Preux, Frédéric, de Noble-Contrée, à Noble-Contrée, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: de Venthône, à Venthône];
de Preux, Michel Philippe, de Noble-Contrée, à Noble-Contrée, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Publication number: 2853699, Commercial Registry Office Valais, (626)
Fondation Jean-Antoine de Preux, à Venthône, CHE-488.922.538, c/o Bernard de Preux, Anchette, Case postale 9, 3973 Venthône, fondation (nouvelle inscription).
Date des actes constitutifs:
15.01.2016.
But:
Assurer l'entretien de la chapelle et son utilisation compatible avec la religion catholique romaine. Réunir les archives sous un fonds Famille de Preux d'Anchette. Assurer son classement et son étude sous l'autorité de l'Archiviste cantonal. Gérer et amplifier les biens mobiliers et immobiliers appartenant à la Fondation. Ces biens sont inaliénables. Réserve de modification du but par les fondateurs, renvoi à l'acte de fondation pour les détails.
Personne(s) inscrite(s):
de Preux, Maurice André Edmond, de Sion, à Venthône, président, avec signature collective à deux;
de Preux, Bernard André, de Venthône, à Venthône, vice-président, avec signature collective à deux;
Mottiez-de Preux, Eve Marie, de Venthône, à Sion, membre et secrétaire et caissier, avec signature collective à deux;
Briguet Alain (CHE-116.242.845), à Sierre, organe de révision.
Publication number: 5726626, Commercial Registry Office Valais, (626)
Fondation du septante-cinquième de la Banque Cantonale du Valais, à Sion, CH-626.7.002.847-5, Fondation (FOSC no 149 du 05.08.2009, p. 23, publ. 5181538).
Modification de l'acte de fondation:
9.12.2009.
Personnes et signatures radiées:
Premand, André, de Troistorrents et Val-d'Illiez, à Monthey, vice-président, avec signature collective à deux avec l'administrateur;
de Preux, Maurice, de Sion, à Pully, membre, sans droit de signature;
Pache, Jean-Michel, de Vernayaz, à Vernayaz, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personnes:
Kuonen, Martin, de Termen, à Grimisuat, vice-président, avec signature collective à deux;
Stalder, F. Bernard, de Marbach LU, à Herrliberg, membre, sans droit de signature;
Cornut, Thierry, de Vouvry, à Monthey, membre, sans droit de signature. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].