Reports for Giovanni De Paolis
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Giovanni De Paolis
Newest SOGC notifications: Giovanni De Paolis
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006001611, Commercial Registry Office Berne, (36)
De Paolis Building AG, bisher in Wünnewil-Flamatt, CHE-353.288.172, Aktiengesellschaft (vom 24.01.2022, Publ. 1005387796).
Statutenänderung:
27.03.2024.
Sitz neu:
Ligerz.
Domizil neu:
Schernelzstrasse 44, 2514 Ligerz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Paolis, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Ligerz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Flamatt (Wünnewil-Flamatt)];
De Nuzzo, Sabina, von Wünnewil-Flamatt, in Ligerz, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wünnewil (Wünnewil-Flamatt)].
Publication number: HR02-1006001610, Commercial Registry Office Berne, (36)
De Paolis Building & Consulting GmbH, bisher in Wünnewil-Flamatt, CHE-160.347.896, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (vom 24.10.2022, Publ. 1005589281).
Statutenänderung:
27.03.2024.
Sitz neu:
Ligerz.
Domizil neu:
Schernelzstrasse 44, 2514 Ligerz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Paolis, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Ligerz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Flamatt (Wünnewil-Flamatt)];
De Nuzzo, Sabina, von Wünnewil-Flamatt, in Ligerz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Wünnewil (Wünnewil-Flamatt)].
Publication number: HR02-1005963006, Commercial Registry Office Berne, (36)
GIO CERAMICA GmbH, in Köniz, CHE-115.212.008, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2023, Publ. 1005773740).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Paolis, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Flamatt (Wünnewil-Flamatt), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baffa, Patrick, italienischer Staatsangehöriger, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Löffel, Martin, von Worben, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spycher, Jennifer, deutsche Staatsangehörige, in Boll (Vechigen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.