Reports for Andrea Anton Davaz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Andrea Anton Davaz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005058030, Commercial Registry Office Graubünden
von Salis AG, in Maienfeld, CHE-107.636.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2019, Publ. 1004712191).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Salis, Dr. Gaudenz, von Maienfeld, in Maienfeld, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Salis, Conradin, von Maienfeld, in Maienfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschudi, Dominik, von Glarus Süd, in Maienfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Davaz, Micha, von Grüsch, in Chur, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Davaz, Andrea, von Grüsch, in Fläsch, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Davaz-Angehrn, Jil, von Amriswil, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004832977, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Restaurant Bahnhofplatz Landquart AG, in Landquart, CHE-115.607.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2017, Publ. 3739385).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Davaz, Andrea, von Grüsch, in Fläsch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4077143, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Schweizer Weinatelier AG, in Hallau, CHE-180.696.495, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2017, Publ. 3830733). Gemäss Erklärung vom 10.02.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fontana, Iris, von Hallau, in Hallau, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fontana, Marco, von Winterthur, in Hallau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bareth, Hans Peter, von Horgen, in Grüningen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
HST Treuhand AG (CHE-103.337.991), in Thierachern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Davaz, Andrea Anton, von Grüsch, in Fläsch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Davaz, Micha Andrea, von Grüsch, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.