Reports for Olivier Chuard
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Olivier Chuard
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2978375, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Salescreen AG, in Freienbach, CHE-114.508.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 21.10.2015, Publ. 2437899).
Domizil neu:
c/o Walser & Partner AG, Wolleraustrasse 41a, 8807 Freienbach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bodmer, Hans Conrad, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sturzenegger, Christian, von Reute AR, in Seewis im Prättigau, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kilchenmann, Yves, von Ersigen, in Köniz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chuard, Olivier, von Cugy FR, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imhof, Christian Stephan, von Binn, in Fraubrunnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Braathen, Christer, norwegischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6782234, Commercial Registry Office Berne, (36)
Livesystems AG, in Belp, CH-035.3.037.336-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2007, S. 3, Publ. 4118346).
Statutenänderung:
20.06.2012.
Sitz neu:
Köniz.
Domizil neu:
Waldeggstrasse 37, 3097 Liebefeld.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chuard, Olivier, von Cugy FR, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bolligen];
Kilchenmann, Yves, von Ersigen, in Oberscherli (Köniz), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Liebefeld (Köniz)];
Imhof, Christian Stephan, von Binn, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Carron, Blaise Prof. Dr., von Bagnes, in Bern, Mitglied und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Carron, Blaise Dr.];
Meyer, Daniel Bruno, von Reisiswil, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4175962, Commercial Registry Office Berne, (36)
Applied Solutions GmbH, in Bern, CH-035.4.031.206-1, Erbringung von Dienstleistungen im IT-Bereich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2006, S. 4, Publ. 3195274).
Firma neu:
Applied Solutions GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.10.2007 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Olivier Chuard, Mottastrasse 3, 3005 Bern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chuard, Olivier, von Cugy FR, in Bern, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: in Bolligen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burger, Christian, von Schwendi (Thun), in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].