Reports for Christian Chopard
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Chopard
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4390411, Commercial Registry Office Berne, (36)
Vigier Rail AG, in Müntschemier, CHE-100.958.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2017, Publ. 3843041).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chopard, Christian, von Sonvilier, in Prêles, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siffert, Hans Jörg, von Ueberstorf, in Ueberstorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bussard, Bertrand, von Gruyères, in Le Mont-Pèlerin (Chardonne), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Demaurex, Benoît, von Gilly, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6116278, Commercial Registry Office Jura, (670)
Coopérative les Vouivres, à Bassecourt, CH-670.5.000.135-3, société coopérative (No. FOSC 12 du 18.01.1989, p. 224). Selon déclaration du 27.06.2009, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Linder, Gilbert, de Linden, à Tavannes, président, avec signature collective à deux;
Beuret, Steve, des Breuleux, à Corcelles, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Chopard, Christian, de Sonvilier, à Prêles, président, avec signature collective à deux;
Freléchox, Charles, de Vermes, à Tramelan, membre et secrétaire, avec signature collective à deux.
Publication number: 6027202, Commercial Registry Office Berne, (36)
Creabeton Matériaux SA, in Lyss, CH-073.3.017.122-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 11.11.2009, S. 5, Publ. 5336924).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oberle, Markus, von Full-Reuenthal, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kiefer, Bruno, von Starrkirch-Wil, in Studen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blindenbacher, Walter, von Hasle bei Burgdorf, in Homberg bei Thun (Homberg), mit Kollektivprokura zu zweien;
Carisch, Markus, von Andiast, in Reutigen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Chopard, Christian, von Sonvilier, in La Neuveville, mit Kollektivprokura zu zweien;
Décorvet, Beatrice, von Muntelier und Niederösch, in Urtenen-Schönbühl, mit Kollektivprokura zu zweien;
Niedermann, Kurt, von Sirnach, in Schwarzenburg (Wahlern), mit Kollektivprokura zu zweien;
Sporbeck, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wehrli, Jürg, von Heinrichswil-Winistorf, in Biel/Bienne, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hengelmann, Anabel, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Parisot, Raoul, französischer Staatsangehöriger, in Lyon (FR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.