Reports for Cornelia Cavatore
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Cornelia Cavatore
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3274021, Commercial Registry Office Valais, (626)
Société de Promotion des Restoroutes Valaisans SA, à Sion, CHE-100.782.509, société anonyme (No. FOSC 22 du 03.02.2015, Publ. 1968301).
Nouvelle adresse:
c/o Paul Schnidrig, Rue de Gravelone 38, 1950 Sion.
Nouvelle autre adresse:
Restoroute du St-Bernard, Autoroute A9, 1920 Martigny.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Cavatore, Cornelia, de Horw, à Sion, secrétaire (hors-conseil), avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Sottas, Jean-Louis, de Pont-en-Ogoz, à Meyriez, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: à Vaulruz, administrateur sans droit de signature].
Publication number: 1968301, Commercial Registry Office Valais, (626)
Société de Promotion des Restoroutes Valaisans SA, à Sion, CHE-100.782.509, société anonyme (No. FOSC 1 du 03.01.2012, Publ. 6487264).
Nouvelle adresse:
c/o Chambre Valaisanne de Commerce et d'Industrie, Rue Pré-Fleuri 6, Case postale 288, 1951 Sion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Julen, Pierre-Noël, de Zermatt, à Sierre, président, avec signature collective à deux;
Juillard, Gaby, de Ayent, à Ayent, administrateur, sans droit de signature;
Martinet, Daniel, de Leytron, à Leytron, administrateur, sans droit de signature;
Kraft, Ursula, de Münster-Geschinen, à Naters, administratrice, sans droit de signature;
Martinetti, David, de Martigny, à Martigny, administrateur, sans droit de signature;
Volken, Herbert, de Fiesch et Fieschertal, à Fiesch, vice-président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Schnidrig, Paul, de Grächen, à Sion, président, avec signature collective à deux;
Couchepin Vouilloz, Anne-Laure, de Martigny, à Martigny, vice-présidente, avec signature collective à deux;
Gattlen, Hubert, de Bürchen, à Conthey, administrateur, sans droit de signature;
Buttet, Yannick, de Collombey-Muraz, à Collombey-Muraz, administrateur, sans droit de signature;
Ruppen, Anton, de Stalden VS, à Sion, administrateur, sans droit de signature;
Cavatore, Cornelia, de Horw, à Sion, secrétaire (hors-conseil), avec signature collective à deux [précédemment: à Collombey (Collombey-Muraz)].
Publication number: 6487264, Commercial Registry Office Valais, (626)
Société de Promotion des Restoroutes Valaisans SA, à Sion, CH-626.3.001.847-3, société anonyme (No. FOSC 37 du 23.02.2010, p. 22, Publ. 5509932). [biffé: Conseil d'Administration : 7 à 9 membres].Personne(s) et signature(s) radiée(s): Kahl, Arthur, de Zurich, à Sion, secrétaire (hors-conseil), avec signature collective à deux;
Devanthéry, Pierre, de Chalais, à Saint-Léonard, administrateur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Cavatore, Cornelia, de Horw, à Collombey (Collombey-Muraz), secrétaire (hors-conseil), avec signature collective à deux;
Mabillard, Gérard-Philippe, de Saillon et Grimisuat, à Saillon, administrateur, sans droit de signature.