Reports for Dario Cataldo
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dario Cataldo
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004967569, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pensionskasse der UBS, in Zürich, CHE-105.160.462, Stiftung (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2019, Publ. 1004708531).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Robert, Alain, von Le Locle, in Altendorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bossart, Gabriela Alexandra, von Dagmersellen, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cataldo, Dario, italienischer Staatsangehöriger, in Opfikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Jacqueline, von Zürich, in Langnau am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haller, Davorin, von Meilen, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lenz, Sarah, von Arbon, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuenberger, Monica, von Rüderswil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bluhm, Dr. Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bonvin, Jacques Philippe, von Lens, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberengstringen];
Piller, Hans-Peter, von Rechthalten, in Opfikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spörndli, Claudia, von Löhningen, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziemba, Nicole, von Lutry, in Glarus Nord, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Vernay].
Publication number: HR02-1004708531, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pensionskasse der UBS, in Zürich, CHE-105.160.462, Stiftung (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2018, Publ. 1004460806).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Körner, Ulrich, von Trub, in Wollerau, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ehrensberger, Heinz, von Kleinandelfingen, in Opfikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hotz, Isabelle, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Clavien, Frédéric, von Miège, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fritschi, Sonja, von Freienstein-Teufen, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hartmann, Markus, von Eglisau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gähwiler, Lukas, von Rickenbach (TG), in Langnau am Albis, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leuenberger, Désirée, von Trachselwald, in Männedorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moser, Andreas, von Zürich, in Pfäffikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Seiler, Stefan, von Niedergesteln, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Cataldo, Dario, italienischer Staatsangehöriger, in Opfikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004450314, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Nic.Cataldo GmbH, in Starrkirch-Wil, CHE-464.884.657, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2016, Publ. 2966233).
Firma neu:
Nic.Cataldo GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.08.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thomas, Akhil, österreichischer Staatsangehöriger, in Eschenz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cataldo, Dario, italienischer Staatsangehöriger, in Starrkirch-Wil, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].