Reports for Martin Caretta
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Caretta
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006087571, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Caretta + Gitz AG, in Küsnacht (ZH), CHE-112.274.438, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2020, Publ. 1004878211). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gitz, Beat, von St. Niklaus, in Oberrieden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bleiker, Brigitte, von Meilen, in Affoltern am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caretta, Martin, von Zürich, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Clavadetscher, Alain, von Küblis, in Zollikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gubser Kalt Wirtschaftsprüfung AG (CHE-107.834.159), in Uster, Revisionsstelle;
Grob, Marco Ives, von Küsnacht (ZH), in Egg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1004812984, Commercial Registry Office Zurich, (20)
4ZRH AG, in Zürich, CHE-383.018.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2017, S.0, Publ. 3588679).
Domizil neu:
Erismannstrasse 2, 8004 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caretta, Martin, von Zürich, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Marius, von Stein (AR), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3588679, Commercial Registry Office Zurich, (20)
HOFSTETTER&HOFSTETTER AG, in Zürich, CHE-383.018.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 13.10.2014, Publ. 1764497).
Statutenänderung:
02.05.2017.
Firma neu:
4ZRH AG.
Domizil neu:
Erikastrasse 17, 8003 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Veranstaltung, Incentive, Event-Management, Gastronomie, Hotel- und Gastgewerbe und auf weiteren gleichartigen Gebieten. Sie kann alle damit zusammenhängenden beratenden, organisatorischen und ausführenden Tätigkeiten wahrnehmen sowie die Beschaffung und der Handel mit Waren und Produkten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Noirjean, Philippe Claude, von Basel, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Marius, von Stein AR, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Caretta, Martin, von Zürich, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Amodio, Brigitte, deutsche Staatsangehörige, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.