Reports for Andrea Cannarozzo
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Andrea Cannarozzo
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005985705, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Berichtigung des im SHAB Nr. 35 vom 20.02.2024 publizierten TR-Eintrags Nr. 1'069 vom 15.02.2024. Wohlfahrtsfonds der Danfoss AG und der Werner Kuster AG, in Frenkendorf, CHE-109.740.902, Stiftung (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2024, Publ. 1005965863).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cannarozzo, Andrea, von Zofingen, in Wikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005965863, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Wohlfahrtsfonds der Danfoss AG und der Werner Kuster AG, in Frenkendorf, CHE-109.740.902, Stiftung (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2018, Publ. 4375301).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CHE-105.815.004), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cannarozzo, Andrea, von Zofingen, in Wikon, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meyer, André, von Luzern, in Neuenkirch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wirtschafts-Treuhand AG (CHE-101.859.215), in Basel, Revisionsstelle.
Publication number: 4375287, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Danfoss AG, in Frenkendorf, CHE-105.825.190, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2018, Publ. 4050105).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cannarozzo, Andrea, von Zofingen, in Wikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kollmann, Benno, von Entlebuch, in Hochwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Entlebuch und Escholzmatt, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].