Reports for Christoph Burkhalter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Christoph Burkhalter
Holdings
Newest SOGC notifications: Christoph Burkhalter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005621748, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung reinhardpartner architekten, in Bern, CHE-421.709.141, c/o reinhardpartner, Architekten und Planer AG, Freiburgstrasse 257, 3018 Bern, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
01.12.2022.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt das Halten und Verwalten der Mitarbeiteraktien der reinhardpartner, Architekten und Planer AG, welche nicht durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der reinhardpartner, Architekten und Planer AG übernommen werden. Weiter kann die Stiftung die Bearbeitung von Architekturwettbewerben und die Ausarbeitung eigener Studien unterstützen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der reinhardpartner, Architekten und Planer AG fördern. Es besteht ein Zweckänderungsvorbehalt gemäss Art. 86a ZGB.
Eingetragene Personen:
Zürcher, Beat, von Bern, in Herrenschwanden (Kirchlindach), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ritschard, Anette, von Matten bei Interlaken, in Bern, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhalter, Christoph, von Lützelflüh, in Schliern b. Köniz (Köniz), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sollberger, Jürg, von Wynigen, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Teuscher, Daniel, von Erlenbach im Simmental, in Zollikofen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loepthien Maeder Treuhand AG (CHE-288.420.661), in Ittigen, Revisionsstelle.
Publication number: 5691666, Commercial Registry Office Berne, (36)
reinhardpartner, Architekten und Planer AG, in Bern, CH-035.3.000.183-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2008, S. 5, Publ. 4571796).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhalter, Christoph, von Lützelflüh, in Köniz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nell, Renato, von Göschenen, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Degen, Werner, von Hölstein, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schwenk, Beatrice, deutsche Staatsangehörige, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Niederhauser, Christian, von Wyssachen, in Bern, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivprokura zu zweien;
Gerber, Kurt, von Langnau im Emmental, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Commercial Registry Office Berne, (36)
Reinhard + Partner, Planer + Architekten AG, in Bern, Betrieb eines Planungs- und Architekturbüros usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr.41 vom 3.03.1997, S.1413).
Statutenänderung:
14.05.1997.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Atag Ernst & Young AG, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Axmann, Johann, von Jegenstorf, in Bolligen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Burkhalter, Christoph, von Lützelflüh, in Köniz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hügli, Christoph, von Sumiswald, in Burgdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Michel, Peter, von Köniz, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Roland, von Vordemwald, in Burgdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schneider, Stefan, von Diessbach bei Büren, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Dialog Treuhand AG, in Bern, Revisionsstelle.