Reports for Enver Bujari
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Enver Bujari
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005611658, Commercial Registry Office Berne, (36)
ENI Windows AG, in Orpund, CHE-277.576.106, Lerchenweg 2, 2552 Orpund, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.10.2022.
Zweck:
Produktion, Montage und der Vertrieb von Fenstern sowie den Handel mit Immobilien aller Art, Kauf, Verkauf, Vermittlung und Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an Unternehmen aller Art im In- und Ausland zu beteiligen und Grundstücke zu erwerben, zu veräussern und zu verwalten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich, Telefax oder e-mail. Gemäss Erklärung vom 11.10.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bujari, Enver, von La Neuveville, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004640508, Commercial Registry Office Berne, (36)
BMG AG, bisher in Lachen, CHE-102.200.846, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2018, Publ. 1004500479).
Statutenänderung:
15.05.2019.
Sitz neu:
Orpund.
Domizil neu:
Lerchenweg 4, 2552 Orpund.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Lerchenweg 4, 2552 Orpund].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Adwan, Al Montasser, von Aarau, in Unterkulm, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bujari, Enver, von La Neuveville, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Loga, Resul, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Struga (MK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: mazedonischer Staatsangehöriger, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004500479, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
BMG AG, in Lachen, CHE-102.200.846, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2018, Publ. 1004473489).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Adwan, Al Montasser, von Aarau, in Unterkulm, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Bujari, Enver, von La Neuveville, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loga, Resul, mazedonischer Staatsangehöriger, in Struga (MK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.