Reports for Al Montasser Adwan
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Al Montasser Adwan
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004640508, Commercial Registry Office Berne, (36)
BMG AG, bisher in Lachen, CHE-102.200.846, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2018, Publ. 1004500479).
Statutenänderung:
15.05.2019.
Sitz neu:
Orpund.
Domizil neu:
Lerchenweg 4, 2552 Orpund.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Lerchenweg 4, 2552 Orpund].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Adwan, Al Montasser, von Aarau, in Unterkulm, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bujari, Enver, von La Neuveville, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Loga, Resul, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Struga (MK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: mazedonischer Staatsangehöriger, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004500479, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
BMG AG, in Lachen, CHE-102.200.846, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2018, Publ. 1004473489).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Adwan, Al Montasser, von Aarau, in Unterkulm, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Bujari, Enver, von La Neuveville, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loga, Resul, mazedonischer Staatsangehöriger, in Struga (MK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3979701, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Immo + Real Invest AG, in Mellingen, CHE-102.200.846, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 29.09.2015, Publ. 2398179).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoll, Emil, von Zürich, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Adwan, Al Montasser, von Aarau, in Unterkulm, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.