Reports for Marco Buholzer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Marco Buholzer
Newest SOGC notifications: Marco Buholzer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005746033, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
RIPEnergy AG, in Galgenen, CHE-110.612.599, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2018, Publ. 4278099). Gemäss Erklärung vom 01.05.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buholzer, Marco, von Horw, in Schübelbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Trescor Treuhand Kt. Schwyz AG (CHE-107.629.429), in Unteriberg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vilain, Sara, belgische Staatsangehörige, in Huldenberg (BE), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Etienne Junod;
Hayen, Benjamin, belgischer Staatsangehöriger, in Bree (BE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Etienne Junod;
Kersten, Rudy, belgischer Staatsangehöriger, in Henri-Chapelle (BE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Etienne Junod;
Junod, Etienne, von Sainte-Croix, in Ipsach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1005653894, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Out of the box Consulting GmbH, in Galgenen, CHE-255.954.565, Wägitalstrasse 24, 8854 Siebnen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.12.2022. 11.01.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Strategieberatungen, Forschung und Entwicklung im Bereich Energieumwandlung, Energiegewinnung, Speichertechnologien, VTG (Vehicle to Grid/Airplane), Elektrofahrzeuge und Aviatik insbesondere auch unbemannte Luftfahrzeuge wie Drohnen, VTOL und Elektroflug. Ausbildungsangebote aller Art insbesondere im Bereich Aviatik. Nationale und internationale Transporte von Gütern und Personen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 22.12.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Buholzer, Marco, von Horw, in Schübelbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 4278099, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
RIPEnergy AG, in Galgenen, CHE-110.612.599, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2012, Publ. 6510000).
Statutenänderung:
04.06.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Produktion, den Unterhalt, den Handel sowie die Vermietung von Produkten, Geräten und Technologien zur Energieumwandlung, Energieerzeugung und -versorgung von erd-, wasser-, und luftgestützten Elektro- und Hybridfahrzeugen;
ebenfalls bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Beratungsdienstleistungen, den Handel mit Luftfahrzeugen sowie das Anbieten von Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen im Bereich Luftfahrt. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willi & Partner AG (CH-020.3.928.812-0), in Wetzikon ZH, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buholzer, Marco, von Horw, in Schübelbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Trescor Treuhand Kt. Schwyz AG (CHE-107.629.429), in Unteriberg, Revisionsstelle.