Reports for Rolf Bürge
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rolf Bürge
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005888337, Commercial Registry Office Zurich, (20)
RW-Treuhand AG, bisher in Wettingen, CHE-102.827.318, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2022, Publ. 1005390216).
Statutenänderung:
07.11.2023.
Uebersetzungen der Firma neu:
(RW-Treuhand SA) (RW-Treuhand Ltd).
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Marcus Altenburg, Froschaugasse 5, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist Betrieb eines Treuhandunternehmens sowie Erbringung von Dienstleistungen in Bereichen von Finanzen, Management, Forschungen und Investitionen und damit in Zusammenhang stehende Beratungsdienstleistungen, die keiner Bewilligung bedürfen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern;
oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien, Bürgschaften und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen in beliebiger schriftlicher oder elektronischer Form unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 07.11.2023 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien auf Namenaktien per 01.05.2021 angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirz, Rolf, von Wenslingen, in Erlinsbach (SO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürge, Rolf, von Böztal, in Böztal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sgoumpopoulos, Christos, griechischer Staatsangehöriger, in Aradippou (CY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Altenburg, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005390216, Commercial Registry Office Aargau, (400)
RW-Treuhand AG, in Wettingen, CHE-102.827.318, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2021, Publ. 1005189077). [Gemeindefusion vom 01.01.2022].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürge, Rolf, von Böztal, in Böztal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Hornussen, in Hornussen].
Publication number: 3509498, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Raiffeisenbank Wegenstettertal, in Zeiningen, CH-400.5.001.198-7, Betrieb von Bankgeschäften usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2005, S. 2, Publ. 2798956).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mahrer, Peter, von Möhlin, in Innerberg bei Säriswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürge, Rolf, von Hornussen, in Hornussen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuenschwander, Hans Rudolf, von Trub, in Wegenstetten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Beutler, Evelyne, von Obermumpf und Buchholterberg, in Hellikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vogel, Evelyne];
Brodbeck, Marcel, von Wintersingen, in Kappel SO, mit Kollektivunterschrift zu zweien.