Reports for Christa Sacher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christa Sacher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2798956, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Raiffeisenbank Zeiningen-Zuzgen, in Zeiningen, CH-400.5.001.198-7, Betrieb von Bankgeschäften usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2004, S. 2, Publ. 2441676).
Statutenänderung:
19.03.2005.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Raiffeisenbank Wegenstetten, in Wegenstetten (CH-400.5.903.173-1), gemäss Fusionsvertrag vom 10.01.2005 und Bilanz per 31.12.2004. Aktiven von CHF 39'952'300.24 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 38'616'945.26 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft erhalten je einen Anteil zu CHF 200.--.
Firma neu:
Raiffeisenbank Wegenstettertal.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sacher, Christa, von Zuzgen, in Zeiningen, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kim, Heinz, von Wallbach, in Zuzgen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuenschwander, Hans Rudolf, von Trub, in Wegenstetten, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Adler-Sacher, Cäcilia, von Zuzgen, in Zuzgen, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bürge, Rolf, von Hornussen, in Hornussen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Bankleitung];
Vogel, Evelyne, von Obermumpf und Buchholterberg, in Hellikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Bankleitung];
Hirt, René, von Birrhard, in Mellingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Stellvertretender Vorsitzender der Bankleitung];
Heuberger, Denise, von Elfingen, in Kaisten, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hornussen, Mitglied der Bankleitung].