Reports for Urs Bühlmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Urs Bühlmann
Holdings
Newest SOGC notifications: Urs Bühlmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1677607, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Brun Weine Luzern GmbH, in Luzern, CHE-114.285.329, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2008, S. 10, Publ. 4465246).
Firma neu:
Brun Weine Luzern GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 13.08.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Urs, von Luzern, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Bühlmann-Brun, Ursula, von Luzern, in Luzern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4465246, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Brun Weine Luzern GmbH, in Luzern, CH-100.4.788.878-5, Hirschengraben 53, 6003 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.04.2008.
Zweck:
Herstellung von und Handel mit Weinen und Spirituosen;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Patenten und Lizenzen sowie Liegenschaften;
Beteiligungen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 28.04.2008 und Bilanz per 31.12.2007 übernimmt die Gesellschaft von Ursula Bühlmann-Brun, von Luzern, in Luzern, ihr Einzelunternehmen August Brun, Inhaberin U. Bühlmann-Brun, in Luzern (CH-100.1.018.028-5), mit sämtlichen Aktiven, deren Wert zusammen CHF 304'935.27 beträgt und dem gesamten Fremdkapital im Werte von CHF 284'772.35 zum Preise von CHF 20'162.92, wovon CHF 20'000.-- an das Stammkapital angerechnet und CHF 162.92 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 28.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bühlmann, Urs, von Luzern, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--;
Bühlmann-Brun, Ursula, von Luzern, in Luzern, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen von je CHF 1'000.--.
Publication number: 4036934, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Vereinigung Luzerner Weinhändler, in Luzern, CH-100.6.019.736-2, Alljährliche Durchführung der Wein-Fachausstellung LUVINA, Verein (SHAB Nr. 100 vom 29.05.1997, S. 3620).
Domizil neu:
c/o August Brun, Inhaberin U. Bühlmann-Brun, Hirschengraben 53, 6003 Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brun, August, von Luzern, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gloggner, René X., von Luzern, in Luzern, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Singer, Edgar, von Meggen, in Meggen, Sekretär PR, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuler, Jakob, 1948, von Schwyz, in Schwyz, Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Urs, von Luzern, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Eduard, 1948, von Reiden, in Reiden, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Beisitzer];
Nay, Albert, von Trun, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.