Reports for Michael Büchi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Michael Büchi
Holdings
Newest SOGC notifications: Michael Büchi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005969125, Commercial Registry Office Zug, (170)
Ares Sport AG, bisher in Zürich, CHE-103.587.269, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 22.10.2021, Publ. 1005317887).
Statutenänderung:
22.12.2023.
Firma neu:
Centara Research AG.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Baarerstrasse 95, 6300 Zug.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von sämtlichen Dienstleistungen sowie das Durchführen von Forschung und Entwicklung im Bereich der Informationstechnologie und -vermittlung, unter Einschluss des Betriebs von Plattformen. Die Gesellschaft kann wirtschaftliche Beratung und sämtliche Tätigkeiten im Bereich der Finanzdienstleitungen erbringen und vermitteln, insbesondere im Bereich des Risikomanagements und der Strategieentwicklung, welche keiner Bewilligungspflicht der FINMA im Sinne des FINIG unterstehen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen, Beteiligungen an Unternehmen, Körperschaften, Organisationen, sowie Liegenschaften und auch Immaterialgüterrechte und immaterialgüterrechtsähnliche Vermögenswerte erwerben, veräussern, belasten, verwalten und nutzen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sachübernahme: Erfindung betreffend ein Fahrzeug, welches den Gegenstand einer internationalen Patentanmeldung Nr. PCT/CH91/00162 bzw. W092/02403 darstellt, zum Preis von CHF 135'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bisang, Dr. Raymond, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bisang, Louis, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchi, Michael, von Elgg, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sehmi, Navtej, britischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005966592, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Property One Partners AG, in Zürich, CHE-372.456.228, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2023, Publ. 1005872572).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büchi, Michael, von Elgg, in Altendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005845362, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Property One Partners AG, in Zürich, CHE-372.456.228, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2022, Publ. 1005603060).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dale, Timothy Nicholas, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egger, Marcel, von Grindelwald, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gees, Christian, von Scharans, in Maur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberholzer, Roman, von Eschenbach (SG), in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Büchi, Michael, von Elgg, in Altendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Godenzi, Danilo, von Poschiavo, in Rüschlikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kälin, Roman Jan, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friederich, Andreas Michael, von Rapperswil-Jona, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kilchmann, Anita, von Wädenswil, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.