Reports for Silvio Buchholz-Landolt
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Silvio Buchholz-Landolt
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004988792, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Mokka Gastro GmbH, in Dürnten, CHE-112.405.597, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 26.11.2015, S.0, Publ. 2503813).
Statutenänderung:
15.09.2020.
Firma neu:
Steiger Handels GmbH.
Sitz neu:
Uster.
Domizil neu:
Hägetstalstrasse 46, 8610 Uster.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Lebensmittel, Getränken und Waren aller Art, Kurierdienst, sowie Beratung und Führung von Detaillistengeschäften und Grosshandelsbetrieben und Import/Export von Alkoholika und Lebens- und Genussmittel sowie Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchholz-Landolt, Silvio, von Zürich, in Dürnten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Niklaus, von Waldkirch, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 2503813, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Mokka Gastro GmbH, in Dürnten, CHE-112.405.597, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2011, S. 24, Publ. 5991928).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Niklaus, von Waldkirch, in Uster, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Buchholz-Landolt, Silvio, von Zürich, in Dürnten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 5991928, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Mokka Gastro GmbH, in Rüti ZH, CH-020.4.031.215-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 01.03.2010, S. 31, Publ. 5517294).
Statutenänderung:
16.12.2010.
Sitz neu:
Dürnten.
Domizil neu:
Heligeichstrasse 26b, 8632 Tann.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Gastro- und Restaurationsbetrieben, der Verkauf von Lebensmittel und Getränken und Kurierdienst, sowie Beratung und Führung von Detaillistengeschäften und Grosshandelsbetrieben und Import/Export von Alkoholika und Lebens- und Genussmittel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchholz, Miriam, von Zürich, in Dürnten, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Buchholz-Landolt, Rita, von Zürich, in Dürnten, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 24'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchholz-Landolt, Silvio, von Zürich, in Dürnten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00].